인도 베다수학 곱셈 4가지

written by 뻬호
지식· 2018. 6. 25. 10:03

「"Higher Perspective"에 소개된 4가지 곱셈의 방법.」

베다수학

인도 베다 수학은 고대 인도에서 형성돼 형성돼 발전해 온 수학 체계로, 고대부터 입으로만 전해져 온 브라만의 힌두교 경전인 '베다'에 기반해 베다 수학이라 불리고 있다.



1 두 자리 곱셈을 암산으로 쉽게 계산

2 자리의 곱셈 계산하기 쉬워지는 방법

92 × 96 = 8,832의 경우라면,

Step1 : 왼쪽의 숫자를 100에서 뺍니다. 100-92 = 8

Step2 : 오른쪽 숫자를 100에서 뺍니다. 100-96 = 4

Step3 : 끌었다 숫자를 더합니다.이 경우 8과 4를 더합니다. 8 + 4 = 12

Step4 : Step3에서 나온 숫자를 100에서 뺍니다. 100-12 = 88이 숫자가 대답 왼쪽입니다.

Step5 : 끌었다 숫자를 각각 곱합니다.이 경우 8과 4를 곱합니다. 8 × 4 = 32 이 숫자가 대답 오른쪽입니다.

Step6 : Step4 숫자를 왼쪽 Step5의 숫자를 오른쪽에두면 “8,832”의 완성!

 


2 인도식 최강의 곱셈

다음에 소개하는 것은 인도식 곱셈 방법. 선을 그리는 것만으로 계산 할 수 있다는 우수한 것.이 방식을 알면 이제 돌아갈 수 없을지도!?


21 × 13 =의 경우 왼쪽의 “21”에서 “2”책과 “1”책을 오른쪽 사선에 선을 그립니다.


곱셈을하는 오른쪽의 “13”에서 “1”책과 “3”책을 왼쪽 대각선 아래에 선을 긋는다.


선과 선이 교차하는 곳을 세어 가면 …

21 × 13 = 273 이됩니다.

이것은 익숙해지면 빨리 계산할 수있게되기 때문에, 참고로 해보세요.



3 11단과 2자리 숫자를 곱셈하는 방법

11과 2 자리 숫자를 곱셈하는 경우의 법칙이 있습니다.

35 × 11 = 385의 경우 위의 그림과 같이 3과 5를 각각 오른쪽과 왼쪽에서 가운데 숫자는 3과 5의 덧셈 8.

결과 “385”이 대답이 된다는 계산 방법입니다.



4 6,7,8,9의 곱셈을손가락으로 계산하는 방법

1 ~ 5의 숫자 두 자리 수 없습니다.

7 × 8 = 56의 경우라면,

Step1 : 먼저 두 손을 대고 있습니다.

Step2 : 왼손으로 왼쪽에있는 숫자 7을 엄지 손가락부터 시작합니다.

Step3 : 다음 오른손으로 오른쪽에있는 숫자 8을 엄지 손가락부터 시작합니다.

Step4 : 이때 센 손가락에서 새끼 손가락까지의 정교한 손가락의 수를 양손 분 더해 10을 곱합니다.이 경우 위 그림과 같이 5 × 10 = 50.

Step5 : 다음은 Step4에서 사용한 이외의 남은 손가락의 수를 곱합니다. 이 경우 3 × 2 = 6

Step6 : Step4와 Step5에서 나온 숫자를 더해 완성,  답은 56입니다.



'지식' 카테고리의 다른 글

낙수효과의 존재  (0) 2018.07.10
띄어쓰기  (0) 2018.07.01
한국 정당 당명 변천사  (0) 2018.07.01
우리가 잘 모르는 북극과 남극의 차이  (0) 2018.06.29
글 잘쓰는 방법  (0) 2018.06.25
인도 베다수학 곱셈 4가지  (4) 2018.06.25
경제 시사 용어 6가지  (0) 2018.06.24
영국과 미국의 영단어 차이  (0) 2018.06.19
음펨바 효과  (0) 2018.06.17
세계 각국어 "사랑해" 표현  (0) 2018.05.13
간단한 자동차의 동력발생 원리  (0) 2018.05.10
  • 2020.07.13 16:23

  • 2020.07.13 16:25

    첫번째 방법으로 57×34 가능하나요?

  • 2020.07.29 18:08

    ㄹㄱㄴ

  • 비밀댓글입니다
    2021.01.17 14:09

    우와 진짜 되네요 :D